Cognome | Nome | Profilo professionale |
---|---|---|
Di Virgilio | Andrea | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 12/08/2020 |
De Luna | Christian | CONSIGLIERE COMUNALE dal 03/07/2017 fino al 14/06/2021 |
Marinangeli | Marco | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 12/10/2021 |
Agostini | Andrea | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 20/12/2021 |
Catalini | Giuseppe | PRESIDENTE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Petrozzi | Renzo | VICE PRESIDENTE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Amoroso | Marisa | CONSIGLIERE COMUNALE dal 25/08/2020 fino al 15/06/2022 |
Bisonni | Renato | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |
Bonanno | Roberta | CONSIGLIERE COMUNALE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Bragagnolo | Fabio | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |
Ciabattoni | Catia | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |
Clementi | Giacomo | CONSIGLIERE COMUNALE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Cossiri | Antonello | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |
Del Vecchio | Carlo | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |
Lanciotti | Carlotta | CONSIGLIERE COMUNALE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Pasquini | Stamura | CONSIGLIERE COMUNALE dal 03/07/2017 fino al 15/06/2022 |
Vitturini | Maria Lina | CONSIGLIERE COMUNALE dal 13/06/2017 fino al 15/06/2022 |